Renseignements sur Mihály Lieb
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mihály Lieb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004625287, Registre du commerce Zoug, (170)
Global Mobility AG, in Cham, CHE-164.486.060, Sinserstrasse 65, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2019.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronische Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3497711, Registre du commerce Zoug, (170)
HEROMAR AG, in Cham, CHE-443.278.178, Knonauerstrasse 54, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2017.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Mitteilung an ihre letzte im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu-Mare (RO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Etter, Kaspar, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2783447, Registre du commerce Zoug, (170)
Autonet Group Holding AG, in Cham, CHE-179.004.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737695).
Statutenänderung:
31.03.2016. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notz, Esther, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Dominic, von Solothurn, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Métraux, Olivier Michel, von Pailly, in Cully, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lieb, Mihály, rumänischer Staatsangehöriger, in Satu Mare (RO), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piffaretti, Sandro Giacomo, von Melano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Kurt Paul, von Vorderthal und liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Homburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiemann, Philippe Olivier, von St. Gallen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.