Renseignements sur Victor Leutwyler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Victor Leutwyler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1783643, Registre du commerce Lucerne, (100)
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon, in Beromünster, CHE-101.263.347, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264759).
Firma neu:
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Josef Stocker, Sonnhalde 6, 6215 Beromünster. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 08.09.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Kurt, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bättig, Magnus, von Beromünster, in Beromünster, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Marco, von Eriz, in Beromünster, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rickenbach LU, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Josef, von Beromünster, in Beromünster, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1464901, Registre du commerce Argovie, (400)
Genossenschaft Jungviehweide Homberg Reinach, in Reinach AG, CHE-102.466.172, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 14.04.2011, Publ. 6121658).
Domizil neu:
c/o Ruth Bättig, Kährmattweg 1, 5736 Burg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Xaver, von Beromünster, in Reinach AG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Paul, von Reinach AG, in Reinach AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Urs, von Menziken, in Menziken, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1264759, Registre du commerce Lucerne, (100)
Trocknungsgenossenschaft Gunzwil-Winon, in Beromünster, CHE-101.263.347, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 11, Publ. 5753760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Josef, von Beromünster, in Beromünster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Dieter, von Beromünster und Gontenschwil, in Beromünster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Kurt, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Leutwyler, Victor, von Reinach AG, in Reinach AG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marco, von Eriz, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.