Renseignements sur Dr. Christof Adrian Leuenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Christof Adrian Leuenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005034267, Registre du commerce Zurich, (20)
Cornelsen Schweiz AG, in Zürich, CHE-109.098.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knemöller, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Monika, von Oberiberg, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Loeffelholz, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger, Christof, von Zürich, in Ellikon an der Thur, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004649168, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ProMove TM GmbH, in Schaffhausen, CHE-106.839.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Christof Adrian, von Zürich, in Ellikon an der Thur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4335411, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
ProMove TM GmbH, in Schaffhausen, CHE-106.839.421, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4325197). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 30.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Christof Adrian, von Zürich, in Ellikon an der Thur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.