Renseignements sur Claude Jeremias Lerner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Jeremias Lerner
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005781503, Registre du commerce Zoug, (170)
Blum AG Zug, in Zug, CHE-103.910.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265209).
Firma neu:
Blum AG Zug in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teitler, Henri Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005257365, Registre du commerce Zurich, (20)
Jetty, Aron und Simon Blum-Stiftung, in Zürich, CHE-101.825.363, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548348).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Simon, von Tramelan, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Teitler, Dr. Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gutmann, Gabrielle, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005248765, Registre du commerce Zoug, (170)
Blum AG Zug, in Zug, CHE-103.910.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Simon, von Tramelan, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teitler, Henri Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerner, Claude Jeremias, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.