Renseignements sur Denis Lemeti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Denis Lemeti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006049479, Registre du commerce Lucerne, (100)
soLLar GmbH, in Luzern, CHE-145.314.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591160).
Statutenänderung:
31.05.2024.
Firma neu:
Swiss Solar Energy - Zentral Schweiz GmbH. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lemeti, Leurenc, italienischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005968076, Registre du commerce Zoug, (170)
MegaWatt Solar AG, in Baar, CHE-209.884.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhäckel, Frank Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005721528, Registre du commerce Zoug, (170)
MegaWatt Solar AG, in Baar, CHE-209.884.252, Blegistrasse 7, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, der Vertrieb, die Montage und die Beratung im Bereich der Photovoltaik, der Stromversorgung und der Gewinnung von erneuerbaren Energien, die Erstellung von Luftbildaufnahmen und Wärmebildern mit Flugrobotern sowie die Ausführung und die Erbringung sämtlicher mit den vorerwähnten Tätigkeiten und/oder den vorerwähnten Tätigkeitsbereichen in Zusammenhang stehender Arbeiten und Dienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke, Patente und Lizenzen erwerben, vermieten, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Reinhäckel, Frank Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lemeti, Denis, italienischer Staatsangehöriger, in Ermensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.