Renseignements sur Frédy Leiser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Frédy Leiser
Numéro de publication: 5542006, Registre du commerce Jura, (670)
Société de laiterie de Courcelon, à Courroux, CH-670.5.000.817-2, Société coopérative (FOSC no 36 du 21.02.2000, p. 1189).
Modification des statuts:
4.06.2008, 24.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Courcelon.
Nouvelle adresse:
c/o M. Dominique Erard, Grand-Rue 23, 2823 Courcelon. Selon déclaration du comité du 25.08.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Personnes et signatures radiées:
Woudman, Françoise, de Courcelon (Courroux), à Courroux, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux;
Fleury, Pierre-Alain, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Leiser, Frédy, de Seedorf, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Erard, Dominique, de Courroux, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: de Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature];
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux avec le caissier ou la secrétaire [précédemment: membre, sans droit de signature];
Balmer, Frédéric, de Mühleberg, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux];
Erard, Marcel, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, Claude-André, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre et caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Flückiger-Chételat, Myriam, de Lauperswil et Montsevelier, à Courcelon (Courroux), secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Registre du commerce Jura, (670)
Coopérative agricole (Agro Centre) de Delémont & environs, à Delémont, Société coopérative (FOSC no 245 du 15.12.2000, p. 8565).
Inscription ou modification de personnes:
Carnal, Rémy, de Souboz, à Courrendlin, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président];
Leiser, Frédy, de Seedorf BE, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Fringeli, Nicolas, de Delémont, à Delémont, membre, sans droit de signature [précédemment: président, avec signature collective à deux].
Registre du commerce Jura, (670)
Société de laiterie de Courcelon, à C o u r r o u x , société coopérative (FOSC du 22.11.1991, no 227, p. 5020).
Modification des statuts:
29.05.1996. La responsabilité personnelle et illimitée des membres est supprimée.
Personnes et signatures radiées:
Chételat, Luc, de Montsevelier, à Courcelon (Courroux), président, avec signature collective à deux;
Chariatte, Charles, de Rossemaison, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Lussi, Adolf, de Stans, à Courcelon (Courroux), secrétaire-caissier.
avec signature collective à deux:
Erard, Maurice, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Rossé, André, de Corroux, à Courcelon (Courroux), membre. sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Balmer, Frédéric, de Mühleberg, à Courcelon (Courroux) président, avec signature collective à deux;
Woudman, Françoise, de Courcelon (Courroux), à Courroux, secrétaire-caissière, avec signature collective à deux;
Fleury, Pierre-Alain, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Fleury, Claude, de Courroux, à Courcelon (Courroux), membre.
sans droit de signature:
Leiser, Frédy, de Seedorf, à Courcelon (Courroux), membre, sans droit de signature;
Erard, Dominique, de Courcelon (Courroux), à Courcelon (Courroux) membre, sans droit de signature.