Renseignements sur Rolf Willy Leimer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Willy Leimer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004832454, Registre du commerce Zurich
Rolf Leimer Consulting AG, in Meilen, CHE-106.712.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, S.0, Publ. 3508835).
Firma neu:
Rolf Leimer Consulting AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.02.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimer, Rolf Willy, von Solothurn und Bettlach, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leimer, Thomas Michael, von Bettlach und Solothurn, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3636261, Registre du commerce Zurich, (20)
Stücheli Architekten AG, in Zürich, CHE-101.086.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3223823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimer, Rolf, von Solothurn und Bettlach, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Corinne, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tinner, Mathias Simon, von Sennwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6589310, Registre du commerce Zurich, (20)
SHIKAR Group Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.030.496-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 29, Publ. 6008842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leimer, Rolf Willy, von Solothurn, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.