Renseignements sur Philip Richard Lehmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philip Richard Lehmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006125560, Registre du commerce Zurich, (20)
Hair and Skin Medical AG in Liquidation, in Winterthur, CHE-267.750.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2024, Publ. 1006123301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Philip, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005628799, Registre du commerce Zurich, (20)
Hair and Skin Medical AG, in Winterthur, CHE-267.750.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596298).
Statutenänderung:
28.11.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.11.2022 die mit Beschluss vom 10.08.2022 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.08.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ademi, Adem, von Sirnach, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erbil, Bora, von Zürich, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Philip, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Wittwer, Ertan, von Linden, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann, Mauro, von Mosnang, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Magoulas, Philip , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005444185, Registre du commerce Zoug, (170)
Hanakapiai GmbH (Hanakapiai Sàrl) (Hanakapiai Sagl) (Hanakapiai LLC), in Baar, CHE-214.133.660, Lättichstrasse 6, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Veräussern, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 23.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lehmann, Ramona, von Weesen, in Lindau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lehmann, Philip Richard, von Rüdtligen-Alchenflüh, in Lindau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.