Renseignements sur Dr. Georg Lechleiter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Georg Lechleiter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005541577, Registre du commerce Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2021, Publ. 1005289521).
Statutenänderung:
28.07.2022.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gesetzgebung über den Finanzmarkt und die Bekämpfung der Geldwäscherei. Sie unterstützt dabei die einzige Gesellschafterin PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein, Zürich, und kann mit anderen Anbietern von gleichartigen Dienstleistungen zusammenarbeiten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Dr. Claudia V., von Rüschlikon, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stanchieri, Giulia, von Le Landeron, in Neuchâtel, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Uzwil, in Rorschach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004902398, Registre du commerce Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888248).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Dr. Claudia V., von Rüschlikon, in Cham, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004888248, Registre du commerce Zurich, (20)
PolyReg Services GmbH, in Zürich, CHE-110.632.343, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahni, Dr. Thomas, von Winterthur und Köniz, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poly Reg Allg. Selbstregulierungs-Verein (CHE-102.983.881), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 999 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lechleiter, Dr. Georg, von Zürich, in Hombrechtikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].