Renseignements sur Yuliia Lanevska
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Yuliia Lanevska
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005261307, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISS BIOPHARMA MED GmbH, in Zürich, CHE-236.971.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005087883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Todorovic, Stefan, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loroch, Albert Yvan, von Lausanne, in Corbeyrier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lanevska, Yuliia, polnische Staatsangehörige, in Józefów (PL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005087883, Registre du commerce Zurich, (20)
Gate 4 Solutions GmbH, bisher in Matten bei Interlaken, CHE-236.971.451, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970499).
Statutenänderung:
09.11.2020. 23.12.2020.
Firma neu:
SWISS BIOPHARMA MED GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Mosaic Holding AG, Albisstrasse 152, 8038 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmens-, Management-, strategische und kaufmännische Beratungen aller Art. Des Weiteren bezweckt sie den Anbau, Produktion, Handel, Import und Export, Forschung und Entwicklung von Pflanzen- und Gemüsesorten aller Art. Sie bezweckt auch die Herstellung und den Verkauf von Waren aller Art, insbesondere im Bereich Hygiene und Gesundheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rico, Marc, von Escholzmatt-Marbach, in Unterseen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rico, Jessica, von Burg im Leimental, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wenger, Janosch, von Forst-Längenbühl, in Interlaken, Gesellschafter, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanevska, Yuliia, polnische Staatsangehörige, in Józefów (PL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Todorovic, Stefan, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.