Renseignements sur Andrea Landolt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Landolt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3720107, Registre du commerce Zoug, (170)
INYA Consulting GmbH, in Zug, CHE-416.270.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3343229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Andrea, von Glarus Nord, in Mühlau, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3343229, Registre du commerce Zoug, (170)
INYA Consulting GmbH, in Zug, CHE-416.270.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299091).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Lukas, von Oberbalm, in Mühlau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Landolt, Andrea, von Glarus Nord, in Mühlau, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: in Seengen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2299091, Registre du commerce Zoug, (170)
PRO LEHRBETRIEB GmbH, bisher in Bern, CHE-416.270.808, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2011, Publ. 6103366).
Gründungsstatuten:
22.03.2011.
Statutenänderung:
08.07.2015.
Firma neu:
INYA Consulting GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(INYA Consulting Sàrl) (INYA Consulting Sagl) (INYA Consulting Ltd.).
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Feldhof 20, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Beratung und Personalvermittlung und/oder Personalverleih und im Bereich der Informatik sowie Handel mit dazugehörigen Produkten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Lukas, von Oberbalm, in Buttwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krayenbühl, Anil, von Saint-Saphorin-sur-Morges, in Thun, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Andrea, von Glarus Nord, in Seengen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.