Renseignements sur Fridolin Laager-Badertscher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fridolin Laager-Badertscher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1091025, Registre du commerce Glaris, (160)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft (LBG) Glarnerland und Umgebung, in Glarus Nord, CH-160.5.002.596-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, S. 0, Publ. 7056290).
Statutenänderung:
02.04.2013.
Firma neu:
Genossenschaft für Ländliches Bauen Glarnerland (GLB Glarnerland).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet in erster Linie das Genossenschaftsvermögen. Überdies haften die Mitglieder persönlich bis zu einem Höchstbetrag von CHF 3'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Laager-Badertscher, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar;
Jöhl-Streiff, Fridolin, von Amden, in Amden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser-Stucki, Martin Balthasar, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: Hauser-Stucki, Martin, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Büsser, Marcel, von Amden, in Amden, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laager, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6173586, Registre du commerce Glaris, (160)
Landwirtschaftliche Baugenossenschaft (LBG) Glarnerland und Umgebung, in Näfels, CH-160.5.002.596-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 8, Publ. 4443988).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden. Mit Erklärung vom 04.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser-Berther, Hans Peter, von Näfels, in Näfels, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laager-Badertscher, Fridolin, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Mollis, in Mollis];
Fischli-Fässler, Stefan, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar [bisher: von Näfels, in Näfels, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Fischli-Fischli, Niklaus, von Glarus Nord, in Benken SG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Näfels, Beisitzer ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiesser-Spörri, Stefan, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Linthal, in Linthal];
Schiesser-Steiner, Peter, von Glarus Süd, in Linthal (Glarus Süd), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Linthal, in Linthal];
Lattmann, Gottfried, von Glarus Nord, in Bilten (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bilten, in Bilten];
Hauser-Stucki, Martin, von Glarus Nord, in Näfels (Glarus Nord), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.