Renseignements sur Reto Kuster
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Kuster
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1179411, Registre du commerce Zurich, (20)
Zimtstern GmbH, in Zürich, CH-400.4.019.257-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7097524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Thomas, von Villmergen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuster, Reto, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triet, Thomas, von Zürich und Bad Ragaz, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sieber, Daniel, von Flurlingen und Buchberg, in Biberstein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sports-Pool AG (CH-249.3.001.593-5), in Suhr, mit 1500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntern, Bruno, von Grafschaft, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stéphane, von Buchs AG, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1172101, Registre du commerce Zoug, (170)
Zimtstern Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.028.006-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Thomas, von Hilfikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuster, Reto, von Altstätten, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Daniel, von Flurlingen und Buchberg, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Stéphane, von Buchs AG, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntern, Bruno, von Grafschaft, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7097524, Registre du commerce Zurich, (20)
Zimtstern GmbH, in Zürich, CH-400.4.019.257-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, Publ. 6405744).
Statutenänderung:
26.02.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Kleidern im Sport- und Freizeitbereich. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas, von Villmergen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Hilfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 770 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kuster, Reto, von Altstätten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer ohne Zeichnungsberechtigung und mit 730 Stammanteilen zu je CHF 100.00].