Renseignements sur Thomas Kuoni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Kuoni
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Kuoni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005889491, Registre du commerce Zurich, (20)
Peter Brehm Schweiz GmbH, in Dietikon, CHE-414.097.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erxleben, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brich, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Burghaslach (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuoni, Thomas, von Zürich, in Regensberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Raab, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Gerhardshofen (DE), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: HR02-1005283479, Registre du commerce Zurich, (20)
Stemcup Medical Products AG, in Zürich, CHE-102.286.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, S.0, Publ. 3412427).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wulkan, Oliver Patrick, von Herrliberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuoni, Thomas, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1056185, Registre du commerce Zurich, (20)
Stemcup Medical Products AG, in Zürich, CH-170.3.019.678-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 30, Publ. 4927442).
Statutenänderung:
21.08.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den An- und Verkauf sowie den Handel im In- und Ausland mit medizinischen Produkten und Produkten aller Art sowie alle in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuoni, Xaver, von Zürich und Zell LU, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuoni, Thomas, von Zürich, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].