Renseignements sur Thomas Kunz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Kunz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5650462, Registre du commerce Lucerne, (100)
Magic Hotel GmbH, in Luzern, CH-100.4.022.564-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 15.09.2000, S. 6326).
Statutenänderung:
19.05.2010.
Domizil neu:
Unter der Egg 5, 6004 Luzern.
Zweck neu:
Betrieb des Hotels Magic, in Luzern;
Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgütern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.1999 übernahm die Gesellschaft von Hans Studer, von Schüpfheim, in Luzern, eine Réceptions-Theke inkl. Arbeitsfläche und Bürokorpus im Werte und zum Preise von CHF 10'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wurde.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.1999 übernahm die Gesellschaft von Andrea Maurer, von Eppenberg-Wöschnau, in Meggen, ein Fahrzeug Marke Renault 5 GTE, Jahrgang 1990, EDV und Büromaschinen sowie diverse Bettrahmen inkl. Inhalt, alles gemäss separater Liste, im Werte und zum Preise von CHF 40'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wurde.]. Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Thomas, von Hergiswil NW, in Meggen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Andrea, von Eppenberg-Wöschnau, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--].