Renseignements sur Johan Hendrik Kuhlwilm
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Johan Hendrik Kuhlwilm
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005355651, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
RUBIN Immobilien AG, in Bad Ragaz, CHE-113.268.920, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuhlwilm, Johan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Gerra (Gambarogno) , Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smelt, Adrianus Hubertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5971498, Registre du commerce Zoug, (170)
RUBIN Immobilien AG, bisher in Zwingen, CH-280.3.010.201-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2010, S. 7, Publ. 5563302).
Gründungsstatuten:
15.11.2006.
Statutenänderung:
09.12.2010.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o SchelPart AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Parzelle Grundbuch Vevey Nr. 798 zum Preis von höchstens CHF 7'401'533.00 zu übernehmen (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Rudolf, von Winterthur, in Locarno, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Monnard, Claude R.M., von Attalens, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Kuhlwilm, Johan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Gerra (Gambarogno) , Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Smelt, Adrianus Hubertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Michel Chavanne Revisions AG (CH-280.3.900.132-5), in Zwingen, Revisionsstelle (wie bisher).
Numéro de publication: 5427000, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
RUBIN Immobilien AG, in Zwingen, CH-280.3.010.201-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2009, S. 11, Publ. 5115806).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van der Valk, Bart Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Laufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Hürlimann, Rudolf, von Winterthur, in Locarno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhlwilm, Johan Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Gerra (Gambarogno), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smelt, Adrianus Hubertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Huizen (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.