Renseignements sur Denise Künzler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Denise Künzler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1740873, Registre du commerce Berne, (36)
Künzler & Partners AG, in Twann-Tüscherz, CHE-105.517.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 4, Publ. 5913484).
Domizil neu:
Moos 1, 2513 Twann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Aubonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wymann, Roger, von Entlebuch, in Rothrist, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Künzler, Marianne Barbara, von Liesberg, in Twann (Twann-Tüscherz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5084812, Registre du commerce Berne, (36)
Creative X-Brain AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.025.688-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 3, Publ. 2392960). [Neue] Weitere Adresse: c/o Hans Künzler, chemin de Crêt-Richard 2, 1814 La Tour-de-Peilz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gümligen];
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gümligen].
Registre du commerce Berne, (36)
Creative X-Brain AG, in M u r i b e i B e r n, Juraweg 3, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2000.
Zweck:
Übernehmen und Vermitteln von Beratungsmandaten, Projekteinsätzen und Dienstleistungsaufträgen und ihr Einsatz bei Unternehmen öffentlichen und privaten Rechts im In- und Ausland;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
5'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.- und 500 Namenstammaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in Gümligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in Gümligen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Christian, von St. Margrethen, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Crans-près-Céligny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visa Treuhand- und Revisions AG, in Bolligen, Revisionsstelle.