Renseignements sur Ralph Kühne
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralph Kühne
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3171396, Registre du commerce Zurich, (20)
Domains GmbH, bisher in Lachen, CH-130.0.009.004-4, Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings sowie den Handel mit Waren aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2002, S. 13, Publ. 770458).
Gründungsstatuten:
24.07.1997.
Statutenänderung:
6.12.2005.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o Barbara Felber, Zürichstrasse 64, 8700 Küsnacht.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühne, Ralph, von Rieden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Rey, Beat, von Geltwil, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Thomas, von Würenlos, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Felber, Barbara, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.
Numéro de publication: 770458, Registre du commerce Schwyz, (130)
Domains GmbH, in Lachen, Dienstleistungen im Bereich des Internet-Marketings, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Ralph, von Rieden, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: in Zollikon].