Renseignements sur Niklaus Kronenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Niklaus Kronenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MPW Maprowa Material + Produkte für's Wasser GmbH, in Reinach BL, Fabrikation, Vertrieb und Handel mit Schwimmbadmaterial und -produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4224).
Statutenänderung:
15.03.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Debrunner, René, von Amlikon-Bissegg, in Ukunda (Kenya), Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Niklaus, von Dagmersellen, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Reinach BL, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].
Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MPW Maprowa Material + Produkte für's Wasser GmbH, bisher in B a s e l , Fabrikation, Vertrieb und Handel mit Schwimmbadmaterial und -produkten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 28.01.1999, S. 628).
Statutenänderung:
29.05.2000.
Sitz neu:
R e i n a c h B L .
Domizil neu:
Baselstrasse 90, 4153 Reinach.
Zweck:
Fabrikation, Vertrieb und Handel mit Schwimmbadmaterial und - produkten, Desinfektionsprodukten und -verfahren sowie mit Produkten und Verfahren zur Wasseraufbereitung und generell gegen Mikro- Organismen und Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronenberg, Niklaus, von Dagmersellen, in Reinach BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.- [bisher: in Basel];
Debrunner, René, von Amlikon- Bissegg, in Ukunda (Kenya), Gesellschafter, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.- [bisher: in Koblenz].