Renseignements sur Jürg Kronenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Kronenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004963920, Registre du commerce Zurich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786093).
Name neu:
Diakonie Nidelbad in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Georg, von Arth, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Esther, von Amsoldingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schelker, Brigitte, von Oberhallau, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Moritz, von Horgen, in Horgen, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Decker, John, von Dinhard, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoyer, Viviane, von Genève, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schelker, Konrad, von Rüschlikon und Ramlinsburg, in Rüschlikon, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Würgler, Tamara, von Weisslingen, in Rüschlikon, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004794605, Registre du commerce Zurich, (20)
Diakonie Nidelbad benvenuto AG, in Rüschlikon, CHE-407.739.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3943567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Toth, Rebekka, in Thalwil];
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004786093, Registre du commerce Zurich, (20)
Diakonie Nidelbad, in Rüschlikon, CHE-105.978.706, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, S.0, Publ. 3678191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Christoph, von Worb, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zangger, Thomas, von Messen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Cyrill, von Eggersriet, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Rebekka, von Illnau-Effretikon, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Toth-Gautschi, Rebekka, in Thalwil];
Kronenberg, Jürg, von Grenchen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.