Renseignements sur Josef Kronenberg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Josef Kronenberg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004962265, Registre du commerce Lucerne, (100)
Kronenberg Hoch- und Tiefbau AG, in Wikon, CHE-112.262.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2018, Publ. 4420851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronenberg, Josef, von Wikon, in Wikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kronenberg, Rita, von Wikon und Reiden, in Wikon, Mitglied, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggen, Markus, von Stocken-Höfen, in Strengelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1004623337, Registre du commerce Lucerne, (100)
Dienstleistungen Wikon GmbH, in Wikon, CHE-177.522.699, Bahnhofstrasse 47, 4806 Wikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2019.
Zweck:
Entwicklung, Generalplanung, Baumanagement und Bauherrenberatung für Bauprojekte;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte;
Beteiligung an anderen Unternehmen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 10.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kronenberg, Josef, von Wikon, in Wikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kronenberg, Rita, von Wikon, in Wikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1029097, Registre du commerce Lucerne, (100)
Käsereigesellschaft Hintermoos Genossenschaft, in Wikon, CH-100.5.006.682-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 11, Publ. 5467024).
Statutenänderung:
24.07.2013.
Domizil neu:
c/o Adrian Baumgartner, Bottenwilerstrasse 2, 6260 Hintermoos. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 19.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: fünf Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kronenberg, Josef, von Wikon, in Wikon, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Biedermann, Gottfried, von Jens BE, in Wikon, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grädel, Hanspeter, von Huttwil, in Wiliberg, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grädel, Jann, von Huttwil, in Wiliberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.