Renseignements sur Louis Krebser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Louis Krebser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006084589, Registre du commerce Argovie, (400)
PEG Papeteristen-Einkaufsgenossenschaft, in Aarburg, CHE-107.089.243, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005904113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Thomas, von Uebeschi, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Crettaz-Greter, Edith, von Greppen, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Horat, Regula, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenni, Dagmar Tatiana, von Niederhünigen, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meier, Markus, von Zürich, in Maur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krebser, Louis, von Thun, in Muri bei Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Confides AG (CHE-145.631.686), in Grabs, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005887347, Registre du commerce Berne, (36)
Innenstadt-Genossenschaft Thun (IGT), in Thun, CHE-103.962.315, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuster, Peter, von Thun, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Manfred, von Stadel, in Hirschthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bleuer, Samuel, von Grindelwald, in Hünibach (Thun), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Tom Ronald Alexander, von Wynigen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler, Erich, von Frauenfeld, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krebser, Louis, von Thun, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sutter, Simon, von Rapperswil (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Heimberg].
Numéro de publication: HR02-1005236799, Registre du commerce Berne, (36)
Gemeindienst-Stiftung Rotary Club Thun-Niesen, in Thun, CHE-102.031.489, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2015, S.0, Publ. 2070183).
Urkundenänderung:
14.05.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung soll ausschliesslich gemeinnützigen Charakter haben. Zweck der Stiftung ist die Ausrichtung von Zuwendungen an unterstützungsbedürftige natürliche Personen oder an steuerbefreite Institutionen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naegeli, Christoph, von Bern und Zürich, in Goldiwil (Thun), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebser, Louis, von Thun, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amschwand, Fabian, von Kerns, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].