Renseignements sur Jean Krebs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jean Krebs
Numéro de publication: 6088214, Registre du commerce Berne, (36)
Boucherie Krebs S.A., à Bévilard, CH-073.3.005.167-9, société anonyme (No. FOSC 28 du 09.02.1994, p. 784).
Modification des statuts:
09.12.2009.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une boucherie. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse ou à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue. Elle peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement au but susmentionné.
Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur les apports en nature lors de la fondation du 24.01.1994 est abrogée] [biffé: Apports en nature : il a été fait apport d'une partie de l'inventaire de la boucherie Krebs à Bévilard, accepté pour le prix de CHF 40'000.-- contre remise à l'apportant de 40 actions nominatives de CHF 1'000.-- chacune, entièrement libérées. Le reste du capital est libéré en espèces.
Reprise de biens envisagée :
la société a l'intention de reprendre de la raison individuelle radiée 'Jean-Robert Krebs', à Bévilard (caisse et stock de viande, actifs transitoires, machines et outillage, ustensiles, véhicule, immeubles feuillets no 231 et 233 de Bévilard) pour le prix de CHF 981'118.65.].Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par lettre, par télécopie (avec quittance d'envoi) ou par courriel (avec quittance d'envoi), pour autant qu'ils soient tous connus de l'administration, à défaut par publication dans la FOSC. Selon déclaration du 20.01.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Krebs, Jean, de Noflen, à Bévilard, président, avec signature individuelle;
Christe Alain, à Moutier, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Krebs, Pierre, de Noflen, à Bévilard, président, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Krebs-Klötzli, Colette, de Noflen, à Bévilard, vice-présidente, avec signature collective à deux;
Wahli-Krebs, Martine, de Bolligen, à Bévilard, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice avec signature collective à deux].