Renseignements sur Michel Rolf Krauer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michel Rolf Krauer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005169554, Registre du commerce Lucerne, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741327).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Firma neu:
mario garcia gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 3741327, Registre du commerce Lucerne, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Kantonsstrasse 51, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2017.
Zweck:
Erbringung von gastronomischen Dienstleistungen;
Food Consulting;
Kochkurse;
Food Styling;
Catering;
Dienstleistungen als Privatkoch;
Umsetzung von gastronomischen Konzepten;
Verfassen und Verkauf von Kochbüchern;
Beteiligungen;
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3627367, Registre du commerce Lucerne, (100)
WoFür AG, in Horw, CHE-460.920.076, Schöneggstrasse 6, 6048 Horw, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2017.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Immobilien;
Handel mit Immobilien sowie Überbauung, Renovation, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krauer, Rolf Viktor, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.