Renseignements sur Marc Krattiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc Krattiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1947299, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnsinn Bern AG, in Bern, CHE-363.907.203, c/o Marc Krattiger, Notar, Jurastrasse 1, 3013 Bern , Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft erwirbt und mietet Liegenschaften zur Wohnintegration von Menschen mit entsprechenden Bedürfnissen. Zur Förderung der Integration des Zielpublikums kann die Vermietung von Wohnungen ebenfalls an einen anderen Personenkreis erfolgen. Die Gesellschaft pflegt die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen des öffentlichen und privaten Rechts mit ähnlichen Zielsetzungen;
sie kann ihr Angebot an alle Gemeinden der Agglomeration Bern richten und Leistungsverträge abschliessen. Die Gesellschaft ist gemeinnützig und handelt als Trägerin des gemeinnützigen Wohnungsbaus im Sinne des Gesetzes über die Förderung des preisgünstigen Mietwohnungsangebots (PMG) des Kantons Bern. Sie verwendet allfällige Gewinne zur Förderung des Gesellschaftszweckes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krattiger, Marc, von Oberdorf BL, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Markus, von Hergiswil NW, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vatter, Thomas Manuel, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6529742, Registre du commerce Berne, (36)
OIKOCREDIT DEUTSCHE SCHWEIZ, Förderkreis der Oekumenischen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit in der deutschen Schweiz, in Bern, CH-035.6.017.298-7, Verein (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236700).
Domizil neu:
c/o biedermann + krattiger gmbh, Jurastrasse 1, 3013 Bern.
Organisation neu:
[Streichung von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krattiger, Marc, von Oberdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasche, Nina, von Bolken, in Kirchberg BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Depnering-Nydegger, Priska, von Rüschegg, in Kehrsatz, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Nydegger, Priska, in Oberurnen (Glarus Nord)];
Biedermann, Manuela, von Densbüren, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6292930, Registre du commerce Berne, (36)
biedermann + krattiger gmbh, in Bern, CH-036.4.051.525-4, Jurastrasse 1, 3013 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.08.2011.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung und Treuhanddienstleistungen für KMU sowie Steuerberatung für KMU und Privatpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 03.08.2011 eine Telefonanlage Aastra 5380, drei Regale USM Haller 350, zwei Tische, einen Kopierer Panasonic und Computer Server ASUS , wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00.-- ausgegeben und CHF 682.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Biedermann, Manuela, von Densbüren, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krattiger, Marc, von Oberdorf BL, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.