Renseignements sur Julien Kolly
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Julien Kolly
Participations
Dernières notifications FOSC pour Julien Kolly
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005434281, Registre du commerce Zurich, (20)
nünezwänzg grad GmbH, in Zürich, CHE-275.541.634, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710523).
Statutenänderung:
16.03.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demierre, Raphaël, von Billens-Hennens, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hauser, Gabriel Corentin Olivier, von Winterthur, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolly, Julien, von La Roche, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1004710523, Registre du commerce Zurich, (20)
nünezwänzg grad GmbH, in Zürich, CHE-275.541.634, Seefeldstrasse 52, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.08.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den visual design, Consulting, Kommunikation und Kommunikationsagentur.
Die Gesellschaft kann:
a) jegliche Handels-, Finanz-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte vornehmen, letztere sofern sie nicht dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) unterworfen sind;
b) Beteiligungen an anderen Gesellschaften nehmen c) allgemein alle Handlungen vornehmen;
die einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck in der Schweiz und im Ausland haben. Die Gesellschaft kann Filialen haben oder Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kolly, Julien, von La Roche, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Demierre, Raphaël, von Billens-Hennens, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hauser, Gabriel Corentin Olivier, von Winterthur, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 1305009, Registre du commerce Zurich, (20)
Kolly Gallery AG (Kolly Gallery Ltd.) (Kolly Gallery SA), in Zürich, CHE-316.159.955, Seefeldstrasse 56, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.12.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Kunstgalerie. Des Weiteren bezweckt die Firma den Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Kunstobjekten wie auch die Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rollin, Ludovic, französischer Staatsangehöriger, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kolly, Julien, von La Roche, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.