Renseignements sur Désirée-Gisèle Kohler-Hueber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Désirée-Gisèle Kohler-Hueber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006050105, Registre du commerce Argovie, (400)
Hans Lang Gartenbau AG, in Reinach (AG), CHE-114.377.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939121).
Statutenänderung:
27.05.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Gartenbau-Unternehmung, das Ausführen von Aushub und Erdarbeiten und der Handel mit Baumaterialien, Pflanzen und Gartenbauartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Gartenbau Lang, in Reinach AG (CHE-108.783.122), gemäss Vertrag vom 23.06.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 3'027'484.00 und Passiven von CHF 1'215'796.00, wofür 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'311'688.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Johann, von Silenen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berater & Partner AG (CHE-112.221.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Hueber, Désirée-Gisèle, von Zwingen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Tim, von Sumiswald, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pemag Revisions AG (CHE-489.091.012), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1005858188, Registre du commerce Argovie, (400)
ANDEKO Holding AG, in Reinach (AG), CHE-263.260.996, Griensammlerstrasse 8, 5734 Reinach AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2023.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie Tätigen sämtlicher im Zusammenhang damit anfallenden Nebengeschäfte und Handel mit Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 28.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kohler, Andreas, von Sumiswald, in Reinach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kohler-Hueber, Désirée-Gisèle, von Zwingen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Markus, von Sumiswald, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.