Renseignements sur Rolf Emil Köppel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Emil Köppel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005946515, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Köppel Transport & Mulden AG, in Diepoldsau, CHE-329.354.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2013, S.0, Publ. 1104177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Rolf Emil, von Widnau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hutter, Gabriel Georg, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel-Hardegger, Monika, von Gams und Widnau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitter, Marcel Karl, von Widnau, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitter, Alex Werner, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1104177, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Köppel Transport & Mulden AG, in Diepoldsau, CH-320.3.071.693-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2012, Publ. 6740814).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Rolf Emil, von Widnau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Gabriel Georg, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6740814, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Köppel Transport & Mulden AG, in Diepoldsau, CH-320.3.071.693-8, Buchenstrasse 2, 9444 Diepoldsau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2012.
Zweck:
Ausführung von Transporten und Muldenservice. Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, sich in jeder rechtlich möglichen Form an solchen Unternehmen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Köppel Rolf Transport & Muldenservice (CH-320.1.049.641-6), in Diepoldsau, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2012 und Inventar per 31.12.2011 mit Aktiven von CHF 303'918.22 und Passiven von CHF 158'018.34, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 45'899.88 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechtes erfolgen durch Brief oder Fax oder Mail an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und/oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Köppel, Rolf Emil, von Widnau, in Diepoldsau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutter, Gabriel Georg, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel-Hardegger, Monika, von Gams und Widnau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.