Renseignements sur Claudia König-Böhler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claudia König-Böhler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005343628, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Malerei König GmbH, in Tägerwilen, CHE-107.092.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479881).
Firma neu:
Malerei König GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, David Simon, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ;
König, Sara Hannah, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift, ;
König, Emanuel, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König-Böhler, Claudia, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3479881, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Malerei König GmbH, in Tägerwilen, CHE-107.092.765, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6299052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Daniel, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, David Simon, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König-Böhler, Claudia, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ];
König, Sara Hannah, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6299052, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Malerei D. und E. König GmbH, in Tägerwilen, CH-440.4.011.291-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2009, S. 16, Publ. 5226980).
Statutenänderung:
10.08.2011.
Firma neu:
Malerei König GmbH.
Zweck neu:
Betrieb eines Malergeschäfts sowie Ausführung aller übrigen Arbeiten, die mit dem Geschäftsbereich und verwandten Bereichen im Zusammenhang stehen. Erstellen von Gutachten und Expertisen, die mit ausgeführten Malerarbeiten in Zusammenhang stehen. Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Farb- und Materialberatung sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und sich als Generalunternehmer betätigen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 06.07.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.07.1995 und Inventarliste per 31.12.1994 Aktiven und Passiven der erloschenen Kollektivgesellschaft 'Malerei D. u. E. König', in Tägerwilen, gemäss Bilanz per 31.12.1994 zum Preis von CHF 103'906.08, wovon CHF 50'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 53'906.08 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Ernst, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Daniel, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
König-Böhler, Claudia, von Tägerwilen, in Tägerwilen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
König, David Simon, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Emanuel, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Sara Hannah, von Tägerwilen, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.