Renseignements sur Luzia Kniel-Fux
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luzia Kniel-Fux
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005968531, Registre du commerce Valais, (600)
ERWOplus, in Brig-Glis, CHE-143.320.063, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660558).
Domizil neu:
c/o Margot Venetz, Kapuzinerstrasse 15, 3902 Glis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel-Martig, Beatrice, von Bettmeralp, in Bettmeralp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Samuel, von Bürchen, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imwinkelried, Corinne, von Obergoms, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kniel-Fux, Luzia, von St. Niklaus, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martig, Mario, von Naters, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schalbetter, Martin, von Grengiols, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005677053, Registre du commerce Valais, (600)
Bernd Kniel Glasgestaltung AG, in Naters, CHE-107.965.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2009, S.23, Publ. 5389412).
Firma neu:
Bernd Kniel Glasgestaltung AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Luzia Kniel-Fux, Klosiweg 4a, 3904 Naters.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kniel-Fux, Luzia, von St. Niklaus, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005399394, Registre du commerce Valais, (600)
ERWOplus, in Brig-Glis, CHE-278.826.688, c/o Martin Schalbetter, Kapuzinerstrasse 15, 3902 Glis, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2020. 01.12.2021.
Weitere Adressen:
c/o Anita Heinzmann, Wildi 32, 3930 Visp.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Förderung inklusiver oder falls sinnvoll, zielgruppenspezifische Erwachsenenbildungsangebote schwerpunktmässig in der Region Oberwallis, kann aber auch überall in der Schweiz tätig sein. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. Der Verein bezweckt, inklusive Erwachsenenbildungsangebote insbesondere in der Region Oberwallis zu fördern und aufzubauen;
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit zu inklusiver Erwachsenenbildung regional und überregional zu betreiben;
als fachliches Kompetenzzentrum für inklusive Erwachsenenbildung Bildungsanbietern, Organisationen und von Behinderungen betroffenen Erwachsenen beratend zur Verfügung zu stehen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge;
Erträge aus eigenen Veranstaltungen;
Subventionen;
Erträge aus Leistungsvereinbarungen;
Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Heinzmann-Noti, Anita, von Stalden (VS), in Visperterminen, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Martina, von Gampel-Bratsch, in Leuk Stadt (Leuk), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronig, Laura Maria, von Zermatt, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel-Martig, Beatrice, von Bettmeralp, in Bettmeralp, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Furrer, Samuel, von Bürchen, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imwinkelried, Corinne, von Obergoms, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kniel-Fux, Luzia, von St. Niklaus, in Naters, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martig, Mario, von Naters, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schalbetter, Martin, von Grengiols, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.