Renseignements sur Rolf Knecht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Knecht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4950708, Registre du commerce Berne, (36)
Schreinerei Knecht AG, in Bern, CH-280.3.002.637-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 6, Publ. 4897754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Rolf, von Gsteigwiler, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3723930, Registre du commerce Berne, (36)
Bistro Blue Cat GmbH, in Bern, CH-035.4.036.125-9, Führung von Gastronomiebetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 3, Publ. 3370534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Rolf, von Gsteigwiler, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Storrer, Jean Paul, von Neuenburg und Siblingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Marcel, von Egliswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jud, Leo, von Schänis, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Numéro de publication: 3597806, Registre du commerce Berne, (36)
Scholer Immobilien AG, bisher in Zwingen, CH-280.3.002.637-3, Erwerb und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2004, S. 5, Publ. 2504748).
Gründungsstatuten:
10.08.1999.
Statutenänderung:
10.10.2006.
Firma neu:
Schreinerei Knecht AG.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Junkerngasse 44, 3011 Bern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Schreinerarbeiten aller Art, Generalbautätigkeiten, Sanierungen und Renovationen, die Bewirtschaftung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Investment aller Art für Bauprojekte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rech, Jeannette, von Attiswil, in Wabern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Leuthold, Christoph, von Zürich, in Wädenswil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Rolf, von Gsteigwiler, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
KPB Treuhand AG, in Köniz, Revisionsstelle.