Renseignements sur Daniel Klaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Klaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2570017, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TOPWAY Informatik GmbH, bisher in Schwellbrunn, CHE-149.107.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6526856).
Gründungsstatuten:
25.01.2012.
Statutenänderung:
09.12.2015.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Walenbüchelstrasse 11, 9013 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Daniel, von Kirchberg SG, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bevilacqua, Manuela, von Balgach, in Schwellbrunn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber und Monsch AG (CHE-105.965.690), in St. Gallen, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Rudolf, von Gossau SG, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Claude, von Gossau SG, in St. Gallen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Norbert, von Oberriet SG, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6526856, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
TOPWAY Informatik GmbH, in Schwellbrunn, CH-300.4.017.310-7, Heimat 970, 9103 Schwellbrunn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Internet-Umfeld sowie im Computer Hard- und Softwarebereich, Handel mit IT-Komponenten und Verwaltung, Installation und Migration von IT-Systemen und Netzwerken. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 01.01.2012 verschiedene Aktiven (2 Funktionstische, 2 Korpusse sowie einen Mercedes Benz A170) im Wert und zum Preis von CHF 16'000, wofür 160 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Klaus, Daniel, von Kirchberg SG, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bevilacqua, Manuela, von Balgach, in Schwellbrunn, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6515946, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
alpstein-IT GmbH, in Hundwil, CH-300.4.016.145-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S. 3, Publ. 5797264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Daniel, von Kirchberg SG, in Schwellbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Michael, von Salenstein, in Hundwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].