Renseignements sur Björn Klaas
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Björn Klaas
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004579219, Registre du commerce Zoug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Zug, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2361741).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Du Plessis, Barend Christoffel, niederländischer Staatsangehöriger, in Veldhoven (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Potoczny, Zaneta, polnische Staatsangehörige, in Mersch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1844077, Registre du commerce Zoug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216069).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1216069, Registre du commerce Zoug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CH-170.3.003.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7083808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frost, Mark David Wilson, britischer Staatsangehöriger, in Derbyshire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.