Renseignements sur Claus-Werner Kilgus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claus-Werner Kilgus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005647137, Registre du commerce Uri, (120)
Claus-Werner Kilgus & Cie, in Altdorf (UR), CHE-104.078.208, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Unterschächen, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dallenwil];
Schupp, Brigitte Rosalie, von Dallenwil, in Unterschächen, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2947149, Registre du commerce Uri, (120)
CINTO AG, bisher in Wolfenschiessen, CHE-107.430.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2009, Publ. 4903910).
Statutenänderung:
05.07.2016.
Sitz neu:
Altdorf (UR).
Domizil neu:
Tellsgasse 2a, 6460 Altdorf UR.
Zweck neu:
Verwaltung von Vermögenswerten aller Art bzw. Investitionen in Finanzinstrumente;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln und überbauen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen-Lüthi, Doris, von Linden, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4395328, Registre du commerce Nidwald, (150)
Claus-Werner Kilgus & Cie, in Hergiswil NW, CH-150.2.000.136-8, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 9, Publ. 4386314).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilgus, Claus-Werner, von Dallenwil, in Dallenwil, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].