Renseignements sur Othmar Hugo Kayser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Othmar Hugo Kayser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006044923, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stanserhorn-Bahn-Aktiengesellschaft, in Stans, CHE-105.741.736, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891989).
Statutenänderung:
26.04.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen bzw. an die Aktionäre erfolgen schriftliche oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Adressänderung erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kayser, Othmar Hugo, von Stans, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004881057, Registre du commerce Berne, (36)
WK-Paletten AG, in Signau, CHE-101.740.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4366221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend-Pieren, Andrea Ursula, von Adelboden, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Werner, von Reinach (AG), in Rüegsauschachen (Rüegsau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lanz, Thomas, von Eriswil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Kayser, Othmar, von Stans, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mätzener, Hans Rolf, von Schattenhalb, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schleiss, Hans Rudolf, von Engelberg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004859550, Registre du commerce Nidwald, (150)
Kayser Paletten AG, in Oberdorf (NW), CHE-288.344.899, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kayser-Frutschi, Karin, von Stans, in Oberdorf (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Werner, von Reinach (AG), in Lützelflüh, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Thomas, von Eriswil, in Langnau im Emmental, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kayser, Othmar, von Stans, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mätzener, Hans Rolf, von Schattenhalb, in Jegenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schleiss, Hans Rudolf, genannt Hansruedi, von Engelberg, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steffen, Benz, von Trub, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurbrügg, Michael, von Frutigen, in Lenk, mit Kollektivunterschrift zu zweien.