Renseignements sur Hüseyin Kayalibal
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Hüseyin Kayalibal
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004486577, Registre du commerce Lucerne, (100)
Senio GmbH, in Weggis, CHE-499.566.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6846104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kayalibal, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallai, Peter, ungarischer Staatsangehöriger, in Weggis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3142561, Registre du commerce Lucerne, (100)
Oliv Weggis GmbH, in Weggis, CHE-245.029.509, Kantonsstrasse 84, 6353 Weggis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2016.
Zweck:
Führung und Betrieb von Restaurants und Hotels;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften und Wertschriften sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich. Mit Erklärung vom 27.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kayalibal, Hüseyin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1198333, Registre du commerce Lucerne, (100)
Seerestaurant Lützelau GmbH, in Weggis, CHE-112.535.538, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2009, S. 12, Publ. 5200548).
Firma neu:
Seerestaurant Lützelau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 18.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kayalibal, Hüseyin, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].