Renseignements sur Christian Kaufmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Kaufmann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Christian Kaufmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5240714, Registre du commerce Berne, (36)
Kaufmann + Arm AG, in Burgdorf, CH-053.3.004.896-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2006, S. 3, Publ. 3370600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Hans-Christian, von Grindelwald, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Berne, (36)
Kaufmann Architekten AG, bisher in Bern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.164 vom 28.08.1997, S.6307).
Statutenänderung:
30.06.1998.
Sitz neu:
Burgdorf.
Domizil neu:
Mühlegasse22, 3400 Burgdorf.
Zweck:
Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF50000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF500.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
eingeschriebene Briefe.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Hans-Christian, von Grindelwald, in Burgdorf, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kaufmann-Gafner, Verena Margrit, von Grindelwald, in Burgdorf, mit Einzelprokura (wie bisher);
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Treuhand Sutter AG, in Langnau i. E. BE, Revisionsstelle (wie bisher).
Registre du commerce Berne, (36)
Kaufmann Architekten AG, in Bern, Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.208 vom 26.10.1995, S.5891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Burgdorf, mit Einzelunterschrift.