Renseignements sur Ingrid Kathmann-Bröring
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ingrid Kathmann-Bröring
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4395769, Registre du commerce Schwyz, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CHE-114.274.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080172).
Firma neu:
ICK AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4730944, Registre du commerce Zoug, (170)
IK Finanz AG, in Baar, CH-350.3.003.370-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 20, Publ. 3759462).
Statutenänderung:
03.11.2008.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castaneda].
Numéro de publication: 4453534, Registre du commerce Schwyz, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CH-130.3.013.417-6, Moosstrasse 4, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2008.
Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.