Renseignements sur Andreas Jutzeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andreas Jutzeler
Dernières notifications FOSC pour Andreas Jutzeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005064860, Registre du commerce Zurich, (20)
Jutzeler-Schmid Baurealisation GmbH, in Thalwil, CHE-114.622.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800779).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Firma neu:
Schmid + Partner Baurealisation GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzeler, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Arni (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Marcel, von Tamins, in Oberrieden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmid, Sandra, von Thalwil, in Oberrieden, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005023961, Registre du commerce Zurich, (20)
Jutzeler & Partner GmbH, in Adliswil, CHE-408.501.696, Zürichstrasse 34, 8134 Adliswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Planung, Projektleitung und Baurealisation in sämtlichen Bauangelegenheiten sowie Beratung, Bewirtschaftung und Verkauf im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jutzeler, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Arni (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jutzeler, Brigitte, von Mettmenstetten, in Arni (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004800779, Registre du commerce Zurich, (20)
Jutzeler-Schmid Baurealisation GmbH, in Thalwil, CHE-114.622.007, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2010, S.22, Publ. 5853796).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jutzeler, Andreas, von Erlenbach im Simmental, in Arni (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Marcel, von Tamins, in Oberrieden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
RELUWA Management AG (CHE-111.990.704), in Feusisberg, Revisionsstelle, [bisher: RELUWA Management AG (CH-130.3.009.937-2)].