Renseignements sur Thomas Jost
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Jost
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jost
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006099603, Registre du commerce Berne, (36)
Interbaugroup AG, in Bern, CHE-101.438.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Thomas, von Eggiwil, in Oberwangen b. Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Daniel, von Huttwil und Allmendingen, in Allmendingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Jürg, von Krauchthal, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Reto, von Neuenegg, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Michael, von Fraubrunnen, in Niederösch (Ersigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005522087, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457614).
Statutenänderung:
27.06.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [gestrichen: bisher in Kilchberg ZH (SHAB Nr. 218 vom 19.9.1983, S. 3250)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli-Broger, Silvia, genannt Sylvia, von Appenzell, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfenstein, Hans Ulrich, von Frutigen, in Rüti ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Ambruso, Roberto, von Neerach, in Neerach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Thomas, von Eggiwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gemperle, Alex, von Oberuzwil, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 3667075, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swissgaranta Versicherungsgenossenschaft, in St. Gallen, CHE-104.091.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2014, Publ. 1502859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Albert, von Egg, in Egg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner, Ulrich, von Hemberg, in Neunkirch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Thomas, von Eggiwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bergamini, Andreas, von Liestal, in Lausen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Daniel, von Hemberg, in Neunkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gemperle, Alex, von Oberuzwil, in Hünenberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.