Renseignements sur Katharina Magdalena Josi-Güdel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Katharina Magdalena Josi-Güdel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005892202, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Treuhand und Beratung Josi GmbH, bisher in Wimmis, CHE-109.822.931, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, Publ. 6404766).
Statutenänderung:
13.11.2023.
Firma neu:
battilana.swis GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Uebernahme von Vertretungen, Coaching, Beratungen, Dienstleistungen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für Sie Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten wurden aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Beat, von Adelboden, in Wimmis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Josi-Güdel, Katharina, von Adelboden, in Wimmis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battilana, Daniele Roberto Giuseppe, von Poschiavo, in Bolken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005808153, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Freundeskreis für den Senegal, in Bönigen, CHE-110.402.180, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi-Güdel, Katharina Magdalena, von Adelboden, in Wimmis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lutz, Edith, von Walzenhausen und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005644245, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung Freundeskreis für den Senegal, in Bönigen, CHE-110.402.180, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Streit-Bruderer, Katharina, von Wald (AR), in Gansingen, Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Peter, von Lützelflüh, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bindschedler, Beatrice, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bossard, Anne, von Kölliken, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gasser, Annelies, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Josi-Güdel, Katharina Magdalena, von Adelboden, in Wimmis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lutz, Edith, von Walzenhausen und Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Interlaken];
Vogel, Angela, von Wangen an der Aare, in Montcony (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].