Renseignements sur Louise Jordi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Louise Jordi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005276514, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
enfants terribles in Liquidation, in Basel, CHE-471.377.236, Verein (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421827). Mit Entscheid vom 04.08.2021 hat das Zivilgericht Basel-Stadt infolge Mängel in der gesetzlich zwingenden Organisation gemäss Art. 69c Abs. 1 ZGB i.V.m. Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR die Liquidation des bereits aufgelösten Vereins nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Timothy, von Riehen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift];
Jordi, Louise, von Itingen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3421827, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
enfants terribles, in Basel, CHE-471.377.236, Verein (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017, Publ. 3258233).
Name neu:
enfants terribles in Liquidation. Der Verein wird in Anwendung von Art. 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihm zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Timothy, von Riehen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Jordi, Louise, von Itingen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3352603, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Medcon GmbH, in Riehen, CHE-108.524.201, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2120207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Timothy, von Riehen, in Riehen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Barbara, von Riehen, in Riehen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Eriswil, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jordi, Louise, von Itingen, in Riehen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00].