Renseignements sur Kurt Jenni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Jenni
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Jenni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2435290, Registre du commerce Berne, (36)
Jenni Elektronik AG, in Thun, CH-092.3.006.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.1996, S. 5520).
Firma neu:
Jenni Elektronik AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Iris Jenni-Kratzer, Gwattstrasse 77, 3645 Gwatt. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.8.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bruno Lanz, Buchhaltungen, Revisionen, Steuern, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni-Kratzer, Iris, von Bangerten, in Gwatt (Thun), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin;
Moser Treuhand und Revision AG, in Bern, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 265).
Firma neu:
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.07.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr.116 vom 19.06.1989, S.2534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Hansrudolf, von Grafenried, in Grafenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli-Schluep, Fritz, von Grafenried, in Grafenried, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Alfred, von Limpach, in Limpach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Hans, von Madiswil, in Fraubrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Ernst, von Eggiwil, in Grafenried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident], Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweighauser, Matthias, von Limpach, in Grafenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Theo, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.