Renseignements sur Dr. Jean-Frédéric Jauslin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Jean-Frédéric Jauslin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Jean-Frédéric Jauslin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3804254, Registre du commerce Tessin, (501)
Fonoteca Nazionale Svizzera (FN), in Lugano, CH-514.7.010.045-4, la conservazione del patrimonio sonoro svizzero, Fondazione (FUSC no. 248 del 21.12.2004, pagina 18, publ. 2601062).
Atto pubblico modificato:
8.11.2006.
Nuove traduzioni del nome:
(Phonothèque Nationale Suisse (FN)) (Fonoteca Naziunala Svizra (FN)) (Schweizerische Nationalphonothek (FN)). Atto di fondazione modificato il 05.02.2007 con Decisione del Dipartimento federale dell'Interno.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Jauslin, Jean-Frédéric, da Le Locle e Muttenz, in Auvernier, vice-presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Doffey, Marie Christine, da Le Mouret, in Villars-sur-Glâne, vice-presidente, con firma collettiva a due.
Numéro de publication: 3063732, Registre du commerce Zurich, (20)
Zugang für Alle, Schweizerische Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung, in Zürich, CH-020.7.000.858-3, Setzt sich in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein für die Technologieerschliessung und -nutzung durch Menschen mit Behinderung ein, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2001, S. 3539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulotti, Reto, von Mergoscia, in Agno, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jauslin, Jean-Frédéric, von Le Locle, in Auvernier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Arnold, von Seeberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pausewang Altorfer, Edith, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesch, Markus, von Trin, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2935442, Registre du commerce Tessin, (501)
Fondazione per l'Istituto svizzero di Roma, in Lugano, CH-514.7.012.215-7, condurre l'Istituto svizzero di Roma nella ex villa Maraini-Sommaruga, Fondazione (FUSC no. 128 del 5.7.2002, pagina 15, publ. 546304).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cevey, Pierre, da Cheseaux-sur-Lausanne, in Yverdon (Yverdon-les-Bains), vice-presidente, con firma collettiva a due;
Lautenberg, Alexej, da Basilea e Ascona, in Roma (I), membro, senza diritto di firma;
Streiff, David, da Glarona e Seegräben, in Aathal-Seegräben (Seegräben), membro, senza diritto di firma;
Wasserfallen, François, da Wileroltigen, La Chaux-de-Fonds e Leysin, in Zurigo, membro, senza diritto di firma;
Pietri, Marlyse, da Bertschikon, in Ginevra, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Spinner, Bruno, da Aeugst am Albis, in Roma (IT), membro, senza diritto di firma;
Knüsel, Pius, da Risch, in Zurigo, membro, senza diritto di firma;
Jauslin, Jean-Frédéric, da Le Locle e Muttenz, in Auvernier, membro, senza diritto di firma;
Sommaruga, Carlo, da Lugano, in Ginevra, membro, senza diritto di firma.