Renseignements sur Thomas Jauch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Jauch
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jauch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005237899, Registre du commerce Zurich, (20)
car4rep ag, bisher in Pratteln, CHE-196.772.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005853).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
Im Grossherweg 9, 8902 Urdorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von chemisch-technischen Artikeln, insbesondere Speziallacken, Klebe- und Dichtstoffen sowie deren Zubehör, der Aufbau von Netzwerken sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Sie kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern und überhaupt alle anderen Geschäfte tätigen und Verträge aller Art abschliessen, welche im Zusammenhang mit dem Zweck stehen und geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung selbst bzw. deren Tochtergesellschaften zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Thomas, von Isenthal, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boss, Urs, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldburger, Andrin, von Luzein, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santarsiero, Vincenzo, von Zell (ZH), in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004509543, Registre du commerce Lucerne, (100)
Jauch GmbH, in Luzern, CHE-108.161.713, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, Publ. 5686568).
Statutenänderung:
21.11.2018.
Zweck neu:
Verwaltung von Immobilien und Anlage von Vermögen;
Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren;
Handel mit Waren und Erzeugnissen aller Art;
Finanzierung und Förderung jeglicher Art von Geschäften;
Tätigung von treuhänderischen Geschäften;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden, aber auch Aktien und Beteiligungen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauch, Hans, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Walter, von Isenthal, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 750 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Jauch, Christoph, von Isenthal, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Jauch, Thomas, von Isenthal, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 4434159, Registre du commerce Argovie, (400)
Schweizerischer Carrosserieverband VSCI, in Zofingen, CHE-113.978.565, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2018, Publ. 4366965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zemp, Reto, von Schüpfheim, in Schüpfheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kelm, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Buchs (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jauch, Thomas, von Isenthal, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eich, Angelika, von Brittnau, in Brittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.