Renseignements sur Thomas Jampen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Jampen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4875556, Registre du commerce Berne, (36)
Getränke Seeland GmbH, in Müntschemier, CH-217.1.001.887-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 5, Publ. 2593446).
Firma neu:
Getränke Seeland GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Verena Jampen-Rüfli, Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen-Rüfli, Verena, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numéro de publication: 4877186, Registre du commerce Berne, (36)
Jampen Getränke-Handels GmbH, in Müntschemier, CH-073.4.006.323-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 03.03.1997, S. 1413).
Firma neu:
Jampen Getränke-Handels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.02.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Verena Jampen-Rüfli, Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen-Rüfli, Verena, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafterin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numéro de publication: 2593446, Registre du commerce Berne, (36)
Getränke Seeland GmbH, bisher in Galmiz, CH-217.1.001.887-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2004, S. 5).
Statutenänderung:
9.11.2004.
Sitz neu:
Müntschemier.
Domizil neu:
Treitengasse 18, 3225 Müntschemier.
Zweck:
Betrieb eines Getränkehandels.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Walter, von Bolligen, in Kerzers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kunz, Verena, von Bolligen, in Kerzers, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--;
Etter, Marguerite, von Krauchthal, in Kerzers, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jampen, Thomas, von Müntschemier, in Müntschemier, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.