Renseignements sur Ralf Jahncke
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ralf Jahncke
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004684998, Registre du commerce Zoug, (170)
Global Logistics Investment AG, in Zug, CHE-105.195.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544441).
Firma neu:
Global Logistics Investment AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jahncke, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahncke, Caroline, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Franziska, von Lauperswil, in Lauterbrunnen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1932037, Registre du commerce Zoug, (170)
Global Logistics Investment AG, in Zug, CHE-105.195.408, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2011, Publ. 6410538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menzinger, Dr. Bernd, von Niederdorf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahncke, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Franziska, von Lauperswil, in Lauterbrunnen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;
Valiba Treuhand AG (CHE-106.018.967), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Valiba Treuhand AG (CH-270.3.005.174-5)].
Numéro de publication: 4630328, Registre du commerce Zoug, (170)
TransCare Global AG, in Zug, CH-170.3.023.021-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 17, Publ. 2683712).
Statutenänderung:
21.08.2008.
Firma neu:
Global Logistics Investment AG.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frösch, Rudolf Hans, von Zofingen, in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahncke, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Menzinger, Dr. Bernd, von Niederdorf, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KIM Treuhand GmbH (CH-400.4.023.363-1), in Muri AG, Revisionsstelle [bisher: KIM Treuhand GmbH].