Renseignements sur Christine Silvia Ineichen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Silvia Ineichen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2776099, Registre du commerce Nidwald, (150)
Berggasthaus Niederbauen GmbH, in Emmetten, CHE-115.404.393, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, Publ. 5485270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borowski, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Christine, von Eich und Wauwil, in Emmetten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'500.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.00].
Numéro de publication: 2238295, Registre du commerce Nidwald, (150)
ITC Immobilien AG, in Emmetten, CHE-209.264.322, Berghaus Niederbauen 1, 6376 Emmetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann in- und ausländische Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritten zur Verfügung stellen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und des Fremdkapitals des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Anton Ineichen Radio-TV (CHE-107.936.481), in Dagmersellen, gemäss Vermögensübertagungsvertrag vom 23.06.2015 und Inventar per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 6'506'365.05 und Fremdkapital von CHF 4'177'321.10, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'229'043.95 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrats an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ineichen, Anton, von Eich, in Emmetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Ineichen, Anton, genannt Toni, von Wauwil, in Dagmersellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Christine, von Wauwil, in Emmetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5485270, Registre du commerce Nidwald, (150)
Berggasthaus Niederbauen GmbH, in Emmetten, CH-150.4.001.260-5, Berggasthaus Niederbauen, 6376 Emmetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.02.2010.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Gasthauses. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ineichen, Christine, von Eich und Wauwil, in Emmetten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.--;
Borowski, Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'500.--;
Ineichen, Anton genannt Toni, von Eich und Wauwil, in Dagmersellen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.