Renseignements sur Christian Inauen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Inauen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004862294, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
SecurityXpert GmbH, bisher in Winterthur, CHE-337.922.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398191).
Statutenänderung:
13.03.2020.
Sitz neu:
Appenzell.
Domizil neu:
Solleggstrasse 8, 9050 Appenzell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knab, Jürg, von Niederdorf, in Gundetswil (Wiesendangen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Christian, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3780835, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Inauen-CH GmbH, in Appenzell, CHE-202.384.095, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1774135).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inauen, Christian, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Gränichen].
Numéro de publication: 1776695, Registre du commerce Lucerne, (100)
Protectas S.A., in Kriens, CHE-327.971.754, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1670085).
mit Hauptsitz in:
Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Christian, von Appenzell, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.