Renseignements sur Luca Iannetti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Luca Iannetti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005932899, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Bretscher Söhne AG, in Basel, CHE-107.737.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stupfel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iannetti, Luca, von Dallenwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004962479, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Elektro Group GmbH, in Basel, CHE-261.749.909, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668963).
Statutenänderung:
14.08.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iannetti, Luca, von Dallenwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miodragovic, Tomislav, von Basel, in Birsfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zivkovic, Dusan, serbischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1113853, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Elektro Group GmbH, in Basel, CH-270.4.004.096-7, Gundeldingerstr. 478, 4053 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.09.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung (Sanierungen, Um- sowie Neubau) von elektrischen Stark- und Schwachstromanlagen aller Art, den Handel mit elektrischen Apparaten und Zubehör sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 30.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Miodragovic, Tomislav, von Basel, in Birsfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Iannetti, Luca, von Dallenwil, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zivkovic, Dusan, serbischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.